Hanes ariannol Sight Support West of England
Rhif yr elusen: 1178384
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £375.55k | £420.66k | £524.98k | £1.36m | £699.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £304.39k | £389.96k | £470.92k | £585.70k | £693.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £109.70k | N/A | £109.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £54.75k | N/A | £144.69k | £9.03k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £31.65k | £358.92k | £278.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £855 | £48.64k | £134.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £492.48k | £390.07k | £277.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £6.93k | £8.77k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £557.42k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £316.15k | £104.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £389.33k | £473.20k | £620.84k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £81.58k | £112.50k | £73.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £5.07k | £6.00k | £4.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.