Hanes ariannol MINDSONG
Rhif yr elusen: 1177043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £288.30k | £330.19k | £348.87k | £266.40k | £291.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £235.44k | £224.20k | £244.57k | £315.06k | £324.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £140.71k | £1.00k | N/A | £10.00k | £20.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.