ymddiriedolwyr SUNDERLAND CULTURE LIMITED
Rhif yr elusen: 1184073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Smith | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Beth Jones | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|||||
Marie Michelle Daurat | Ymddiriedolwr | 03 November 2023 |
|
|
||||
Michael Young | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Ian Stewart Kershaw | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Kumareswaradas Ramanathasas | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
David Roy Sandbach | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Sheree Irene Rymer | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Peter James McIntyre | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Marie Nixon | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
JANE MARGARET EARL | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
||||
Gillian Elizabeth Callaghan | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|||||
ANDREW ROBERT MACKAY | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.