Hanes ariannol THE PEARSON CENTRE FOR YOUNG PEOPLE
Rhif yr elusen: 1176819
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.04m | £352.86k | £237.00k | £528.69k | £184.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £255.05k | £279.53k | £211.10k | £236.26k | £257.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £16.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.89m | N/A | N/A | £20.59k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £51.94k | N/A | N/A | £218.79k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £49.16k | N/A | N/A | £38.91k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £56.46k | N/A | N/A | £214.08k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | £36.32k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £124.99k | N/A | N/A | £129.18k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.43k | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £130.06k | N/A | N/A | £107.08k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.