ymddiriedolwyr EDEYRNION HERITAGE AND CULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 1180660
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Ritchie | Cadeirydd | 19 November 2015 |
|
|
||||
Dr Martin Wyn Davies | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
Alan Jones Hughes | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Marian Wyn Thomas | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|
||||
Anthony Robert Haigh | Ymddiriedolwr | 13 February 2020 |
|
|||||
GORDON KEITH PARKER | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|
||||
MICHAEL ROBERT PAICE | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|
||||
Rev HEATHER FENTON | Ymddiriedolwr | 20 November 2014 |
|
|
||||
MICHAEL HARVEY WYETH | Ymddiriedolwr | 01 August 2013 |
|
|
||||
JANICE ANNETTE DALE | Ymddiriedolwr | 02 August 2012 |
|
|||||
Dr NORMAN RONSON JONES | Ymddiriedolwr | 02 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.