Dogfen lywodraethu AGE CONCERN CENTRAL LANCASHIRE
Rhif yr elusen: 511598
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 JUNE 1981 AS AMENDED 1 JULY 1986, 25 FEBRUARY 1987, 26 JUNE 1992, 24 MARCH 1994, 27 SEPTEMBER 2002 AND 24 OCTOBER 2008
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF THE AGED PEOPLE IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE WITHIN THE CITY BOUNDARIES OF PRESTON AND THE DISTRICTS OF SOUTH RIBBLE, CHORLEY AND WEST LANCASHIRE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE CITY BOUNDARIES OF PRESTON AND THE DISTRICTS OF SOUTH RIBBLE, CHORLEY AND WEST LANCASHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.