ymddiriedolwyr ASSOCIATION OF DOGS AND CATS HOMES
Rhif yr elusen: 1180574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Peter Bray | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||
DAVID BOWLES | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Linda Cantle | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Charlotte Fielder | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|
||||
Nicola White | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
Caroline Johnson | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Marina Fiddler | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Michael Elliott | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Adam Clowes | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
PETER LAURIE | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|
||||
GILES EDWARD WEBBER | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|||||
PETER DAVID HEPBURN | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.