ymddiriedolwyr MALVERN UNIT 582 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 511618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Hugh Black | Cadeirydd | 20 May 2021 |
|
|
||||||||||||
Sub Lt Alleisha Jean Elizabeth Lewin RNR | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||||||||||
NATASHA ADAMS | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||||||||||
Captain Jonathan Holloway RN | Ymddiriedolwr | 27 July 2023 |
|
|
||||||||||||
CAROL TILEY MBE | Ymddiriedolwr | 17 December 2021 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.