Hanes ariannol EAST SUSSEX RECOVERY ALLIANCE
Rhif yr elusen: 1179560
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £217.50k | £288.63k | £384.68k | £239.26k | £298.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £160.49k | £232.68k | £306.83k | £285.65k | £292.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £255.87k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.04k | N/A | N/A | £42.07k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.