ymddiriedolwyr BOLDON AND CLEADON COMMUNITY LIBRARY
Rhif yr elusen: 1177203
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Docherty | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
GILLIAN CUCCHI | Ymddiriedolwr | 15 October 2021 |
|
|||||
Val Scott | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
Adrian Mallen | Ymddiriedolwr | 25 August 2021 |
|
|
||||
Fiona Jean Heaton | Ymddiriedolwr | 19 February 2019 |
|
|
||||
GAIL ANN BARKEL | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
LESLIE WATSON | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.