ymddiriedolwyr NUMBER EIGHT(TAMWORTH)
Rhif yr elusen: 1179171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD ARTHUR HUGHES | Cadeirydd | 31 January 2018 |
|
|||||
Eleanor Poole | Ymddiriedolwr | 01 August 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Elaine Chambers | Ymddiriedolwr | 21 December 2023 |
|
|
||||
Deborah Brayshaw | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
IAN WILLIAM PERKINS | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|||||
Lee David Chetwynd | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Osburga Zetilda Widney | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Victoria Anne Vernon | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
Jane Helen Maugham | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.