ymddiriedolwyr BLOOMSBURY FOOTBALL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1178842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Edward Huxley Cowen | Cadeirydd | 15 October 2021 |
|
|
||||
Murad Uddin Ahmed | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Theepan Jothilingam | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Sharon Elizabeth Ann Bennett | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
Samantha Victoria Bunis | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||
DANIEL AUSTIN | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
MARK VON HERKOMER MSc | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.