ymddiriedolwyr ALLIANCE OF SPORT
Rhif yr elusen: 1183521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCIO FLAVIO DE SOUZA MESQUITA FILHO | Cadeirydd | 21 May 2019 |
|
|
||||
Sally Benetar | Ymddiriedolwr | 22 September 2023 |
|
|
||||
Olubodunrin Tokosi | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
STACIE JUNE SHELTON | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Ivan Michael Clark | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||
RICHARD JON HISCOKE | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.