ymddiriedolwyr HEADS OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT GROUP
Rhif yr elusen: 1181610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Paul Alan Chin | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Dr Claire Gordon | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Dr Jenny Lawrence | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Dr Alison Nimmo | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
Letizia Gramaglia | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Emily Alice McIntosh | Ymddiriedolwr | 19 November 2021 |
|
|
||||
Juliet Eve | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Isabel Maria Janeira Lucas | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|
||||
Susan Mathieson | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.