ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PAUL'S CHURCH IRELAND WOOD & TINSHILL
Rhif yr elusen: 1177088
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mark Harlow | Cadeirydd | 01 November 2017 |
|
|||||
Robert John Govier | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Bev Monck | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Dave Monck | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Sarah Ayers | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Rupert Julian Madeley | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Ian Newham | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Sarah Louise Denner | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
David Jackson | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
ELEANOR BENSON | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
JOHN VICTOR BETTS | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
||||
BARBARA JEAN EYKEL | Ymddiriedolwr | 07 January 2018 |
|
|
||||
Roger Andrew Lazenby | Ymddiriedolwr | 01 April 2008 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.