ymddiriedolwyr FRIENDS OF QUEEN'S PARK CRICKET
Rhif yr elusen: 1177204
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL SWANWICK | Cadeirydd | 18 February 2018 |
|
|
||||||
Jill Mannion-Brunt | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||||
Jonathan Owen Harris | Ymddiriedolwr | 12 October 2022 |
|
|
||||||
Paul Michael Hand | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||||
Stephen Brunt | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|||||||
PETER KENNAN | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|||||||
MR CHRIS RADFORD | Ymddiriedolwr | 18 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.