ymddiriedolwyr AUTISM SUPPORT ALLERDALE AND COPELAND
Rhif yr elusen: 1180100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIRLEY MURPHY | Cadeirydd | 02 October 2018 |
|
|
||||
Claire Marie Jardine | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Lesley Anne Little | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Stacey Louise Loy | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Melanie Jane Askew | Ymddiriedolwr | 02 May 2022 |
|
|
||||
Michael Hawkins | Ymddiriedolwr | 25 February 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.