ymddiriedolwyr ONE NEWHAM
Rhif yr elusen: 1181534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susanne Brigitte Rauprich | Cadeirydd | 21 February 2019 |
|
|
||||
Sulthana Begum | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Fiona Baird | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
Bernard Peter Laing | Ymddiriedolwr | 09 September 2020 |
|
|||||
Faith Johnson | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
||||
Amanda Dubarry | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
||||
JOSEPH FRANCIS LYONS | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|||||
CLAIRE HELMAN | Ymddiriedolwr | 09 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.