ymddiriedolwyr NEWCASTLE CATHEDRAL TRUST
Rhif yr elusen: 511836
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Very Revd Lee Paul Batson | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|||||||||||||
Adrian Waddell | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||||||||||
Jennifer Hartley | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||||||||||
LTG Robin Brims | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|||||||||||||
Nitin Shukla | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|||||||||||||
Helen Elizabeth Cunningham | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||||||||||
Christopher Michael Pearson | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||||||||||
Paul Harold Taylor | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||||||||||
Rev JOHN ERNEST SADLER | Ymddiriedolwr | 20 June 2018 |
|
|||||||||||||
Michael Ian Spriggs | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|||||||||||||
David Robert Bilton | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|||||||||||||
Professor John Burgess Goddard OBE, PhD | Ymddiriedolwr | 23 September 2014 |
|
|||||||||||||
MR TONY GLENTON | Ymddiriedolwr | 23 September 2014 |
|
|||||||||||||
SIMON HARPER | Ymddiriedolwr | 19 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.