Hanes ariannol THE HESKETH BANK CHRISTIAN FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 511881
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 08/12/2015 | 08/12/2016 | 08/12/2017 | 08/12/2018 | 08/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £147.90k | £153.27k | £133.08k | £155.24k | £147.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £145.15k | £144.23k | £124.78k | £139.76k | £152.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.70k | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.