ymddiriedolwyr ONLY A PAVEMENT AWAY CIO
Rhif yr elusen: 1178082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY SOPHOCLIDES MA HONS | Cadeirydd | 24 April 2018 |
|
|
||||
Steven Christopher Alton | Ymddiriedolwr | 12 April 2022 |
|
|||||
Emma McClarkin | Ymddiriedolwr | 08 April 2022 |
|
|
||||
Maria Stanford | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Fiona Eastwood | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Hedley Hornby | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Jennifer Koo | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Mollie Stoker | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Paul Pavli | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||
Gregory John Mangham | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|||||
MATTHEW PAUL WYATT | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
BEN STACKHOUSE | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.