ymddiriedolwyr JMS SUPPORTED LIVING TRUST
Rhif yr elusen: 1179606
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Heydon | Ymddiriedolwr | 16 August 2022 |
|
|
||||
Maria Lisa Ann Green Lynch | Ymddiriedolwr | 13 August 2019 |
|
|
||||
Stuart Nigel Sibsey | Ymddiriedolwr | 13 August 2019 |
|
|
||||
JILL ROBSON | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|||||
ELISABETH MARY FEENY | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
MARK HERBERT FEENY | Ymddiriedolwr | 13 May 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.