ymddiriedolwyr FRIENDS OF PONTPRENNAU PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1180008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAYLE ROWANN MULLA | Cadeirydd | 16 October 2018 |
|
|
||||
Adesinmisola Moritiwon | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Tessa ash | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Brancazio | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
James Potter | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
LUCY HARRIS | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|
||||
JASON JONES | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.