ymddiriedolwyr THE LLANGOLLEN AND DISTRICT AMATEUR OPERATIC AND DRAMATIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 512132
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Cheshire | Cadeirydd | 01 July 2014 |
|
|||||
Sarah Marshall | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|
||||
Aled Morris | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|
||||
Shea Ferron | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|
||||
Caroline Anthonisz | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Christine Ashworth | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Tracey Jones | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
Marcus Ansloos | Ymddiriedolwr | 18 June 2019 |
|
|
||||
Deirdre Smith | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|
||||
Pamela Williams | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
JONATHAN PETER HADDY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.