ymddiriedolwyr HARMONY SINFONIA
Rhif yr elusen: 1178556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (42 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Michael Jasper Fleming | Cadeirydd | 21 July 2021 |
|
|
||||
Amy Louise Whitelock Gibbs | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||
Paul Meins | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
SUSANNE BUCK | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
|
||||
KATE QUARRY | Ymddiriedolwr | 25 September 2013 |
|
|
||||
JON COOLEY | Ymddiriedolwr | 03 November 2010 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.