ymddiriedolwyr HIGHFIELDS CHURCH
Rhif yr elusen: 1179013
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Chen Ng | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Edwin Gooderham | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
David Bhakia Raj | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Dr Anthony John Williams | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
JONATHAN MARK POPHAM | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|||||
John Nigel Graham | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|||||
David Evans | Ymddiriedolwr | 25 August 2019 |
|
|
||||
Jason Stuart Phillips | Ymddiriedolwr | 25 August 2019 |
|
|
||||
Dr Rowland Hughes | Ymddiriedolwr | 25 August 2019 |
|
|
||||
Rev JONATHAN DAVID REEVES | Ymddiriedolwr | 02 August 2018 |
|
|
||||
Rev MICHAEL LEWIS TEUTSCH | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
Rev DAVID MARTYN GOBBETT | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
GEOFFREY CRESSWELL | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||
ANDREW REES | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.