COMPOSITIONALITY
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Compositionality is an academic society. Notably, it publishes a free, open-access academic journal for research using compositional ideas, most notably of a category-theoretic origin, in any discipline.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Pobl
4 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 09 Awst 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joshua Tan | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR BOB COECKE | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
Simon Willerton | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
JEREMY GIBBONS | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.19k | £719 | £717 | £937 | £231 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 02 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Gorffenaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Gorffenaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 15 Rhagfyr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 15 Rhagfyr 2019 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 09 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT IS THE CIO IS THE PROMOTION OF RESEARCH IN THE AREA OF COMPOSITIONAL IDEAS IN SCIENCE AND MATHEMATICS FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: - CREATING AND SUSTAINING AN INTERNATIONAL COMMUNITY FOR RESEARCH - CREATING AND MAINTAINING A NON-COMMERCIAL, INTERNATIONAL, OPEN PUBLISHING PLATFORM COMMITTED TO THE CODE OF GOOD SCIENTIFIC PRACTICE AND A SCIENTIFIC OPEN ACCESS ON-LINE JOURNAL (“THE JOURNAL”).
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
108 KENNINGTON ROAD
KENNINGTON
OXFORD
OX1 5PE
- Ffôn:
- 07881333990
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window