ymddiriedolwyr ST JOSEPH'S FAMILY CENTRE
Rhif yr elusen: 1180172
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Anthony Broadbent | Cadeirydd | 22 September 2021 |
|
|
||||
Dr Eileen Mary Diakun | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
Robert William Hetherington | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Leanne Hall | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|
||||
Alison Cotter | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Kathryn Helen Jackson | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Dr JUSTIN PETER MCCARTHY DR | Ymddiriedolwr | 22 November 2012 |
|
|
||||
WILLIAM JOHN RAVENSCROFT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.