ymddiriedolwyr MEET IN OXFORD
Rhif yr elusen: 1182200
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Humphrey | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Tobias Low | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Jo Ann Black | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Catherine Janet Francesca Moberly | Ymddiriedolwr | 18 July 2022 |
|
|
||||
Katharine Mary Nicholas | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
NANCY LEE BROWNER | Ymddiriedolwr | 25 February 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.