ymddiriedolwyr BRITISH PSYCHOANALYTIC COUNCIL
Rhif yr elusen: 1185487
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Leanne Abrahams | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Dr Frances Roper | Ymddiriedolwr | 28 April 2023 |
|
|
||||
Sally Beeken | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Angela Greatley | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|||||
NIKKY STERNHELL | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
||||
Richard Serlin | Ymddiriedolwr | 14 December 2018 |
|
|
||||
LEE SMITH | Ymddiriedolwr | 02 February 2018 |
|
|||||
ALAN COLAM | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.