ymddiriedolwyr Association of Higher Education Professionals
Rhif yr elusen: 1179422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Thea Gibbs | Cadeirydd | 01 August 2019 |
|
|
||||
James Peter Irving | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Rachel Catherine Hill-Kelly | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Lucy Jane Hayward | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Josh Gulrajani | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Hannah Rundle | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Hayley Burns | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Nikki Pierce | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Valerie Williams Foy | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Emily Elizabeth Maddock Khan | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Jonathan Dempsey | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Michael Mercer | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Loretta Gibson | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Oliver Cooper | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Sol Miah | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Ruth Coomber | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.