Hanes ariannol BUILDING CIRCLES
Rhif yr elusen: 1178538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £219.60k | £174.05k | £157.89k | £79.49k | £131.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.99k | £191.96k | £128.26k | £126.11k | £119.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £18.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £134.80k | £17.75k | £37.26k | £35.00k | £54.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.