Hanes ariannol SOCIETY OF THE SACRED HEART CIO
Rhif yr elusen: 1179288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £51.63m | £2.04m | £2.14m | £2.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £3.38m | £2.75m | £3.42m | £3.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £31.99k | £40.31k | £15.77k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £756.25k | £722.49k | £707.99k | £814.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £95.45k | £31.25k | £17.61k | £53.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.14m | £1.16m | £1.16m | £1.15m | |
|
Incwm - Arall | N/A | £49.64m | £125.55k | £252.35k | £298.14k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £54.49k | £7.37k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £3.38m | £2.75m | £3.42m | £3.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £46.89k | £36.72k | £39.02k | £49.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £652.03k | £214.05k | £233.10k | £374.86k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.