ymddiriedolwyr ONE SMALL THING
Rhif yr elusen: 1180782
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADY EDWINA LOUISE SNOW | Cadeirydd | 14 August 2018 |
|
|
||||
Sarah Hughes | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Lorna Forbes | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Sisasenkosi Moyo | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Samantha Horne | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Laurence Hunte | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||
ELEANOR LOUISE Horne | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.