ymddiriedolwyr THE OAKLANDS
Rhif yr elusen: 512326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEPHEN LUNN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sandra Cooper | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Cannings | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Carole Elizabeth Graham | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Claire Poole | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Geoff Milnes | Ymddiriedolwr | 15 January 2018 |
|
|
||||
Margaret Shooter | Ymddiriedolwr | 24 January 2014 |
|
|
||||
BRENDA STOCKDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH NUTTALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr PETER BIRCHENALL | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.