ymddiriedolwyr THE ASKRIGG FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1180846
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEMMA JANE ANDERSON | Cadeirydd | 12 June 2014 |
|
|
||||
Katherine Hodgson | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Cathleen Patricia Gosling | Ymddiriedolwr | 11 October 2018 |
|
|
||||
Rev DAVID JOHN CLARK | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
HENRY ALLEN KIRKBRIDE | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||
ELIZABETH FAWCETT | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.