Hanes ariannol BERRIEW PRESCHOOL AND TODDLER GROUP
Rhif yr elusen: 1178896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.18k | £80.68k | £73.39k | £104.94k | £123.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.46k | £68.47k | £71.58k | £104.93k | £112.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £10.29k | £49.76k | £54.87k | £69.70k | £76.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.00k | N/A | £9.78k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.