ymddiriedolwyr THE ADJUTANT GENERAL'S CORPS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1185298
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonel Victoria Jane Whiting ADC | Cadeirydd | 04 June 2021 |
|
|||||
BERNADETTE AMELIA LABUSCHAGNE | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Phillip Robert Joliffe Oram | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
David John Rutherford | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|||||
Craig Terblanche | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|||||
Wayne Heathcote | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|||||
Colonel Douglas James Hutchinson | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.