Hanes ariannol CHELTENHAM TOWN COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1180210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £308.78k | £283.89k | £316.87k | £301.45k | £354.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.16k | £300.28k | £270.87k | £287.62k | £352.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.10k | £24.29k | £16.04k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £71.61k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.