Hanes ariannol SPIRITUALISTS' NATIONAL UNION TRUST
Rhif yr elusen: 1182379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.04m | £411.06k | £450.99k | £481.39k | £527.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £240.75k | £367.51k | £355.77k | £380.12k | £460.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.03k | N/A | N/A | N/A | £64.93k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £23.50k | N/A | N/A | N/A | £19.17k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £240.84k | N/A | N/A | N/A | £443.15k | |
|
Incwm - Arall | £2.75m | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £214.97k | N/A | N/A | N/A | £404.40k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £25.79k | N/A | N/A | N/A | £56.52k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.53k | N/A | N/A | N/A | £42.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £1.73k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £18.73k | N/A | N/A | N/A | £45.06k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.