Hanes ariannol THRELKELD SCHOOLMASTER'S CHARITY
Rhif yr elusen: 512408
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/11/2019 | 21/11/2020 | 21/11/2021 | 21/11/2022 | 21/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.95k | £9.79k | £8.48k | £9.37k | £18.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.85k | £15.00k | £8.50k | £6.00k | £24.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.