ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST BARNABAS, MITCHAM
Rhif yr elusen: 1180333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev CANON JOABE GOMES CAVALCANTI | Cadeirydd | 15 September 2008 |
|
|
||||
Evette Abrahams-Newton | Ymddiriedolwr | 29 May 2022 |
|
|
||||
Chinyere Okoye | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||
Darrington Evans | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||
Jimmy Howarth | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||
John Priestley | Ymddiriedolwr | 29 May 2021 |
|
|
||||
Lesley Morrison | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
DIANE COOPER | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
DAVID FALIJALA WALUUBE | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
JOHNSON AYIBIOWU | Ymddiriedolwr | 20 April 2018 |
|
|
||||
NII ARMAR | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|||||
EASTLYNE OPHELIA DOUGLIN | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.