ymddiriedolwyr G39
Rhif yr elusen: 1181492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOODI ANSARI | Cadeirydd | 01 May 2014 |
|
|||||
RUTH PELOPIDA | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
MEL BRIMFIELD | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
GRACE CHARLOTTE TODD | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
MONIQUE JIVRAM | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
REBECCA ELIZABETH BETTON | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Joanna Corbett-Simmons | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
KATIE LAURA SARA HAINES | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
ANTHONY DANIEL SHAPLAND | Ymddiriedolwr | 01 March 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.