ymddiriedolwyr VALLE CRUCIS MISSION AREA
Rhif yr elusen: 1180094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN DAVID GAMBLES | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|||||||
JANICE ANNETTE DALE | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|||||||
FRANCES ELIZABETH LOIS DALE | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||||
Lindsay Maureen Ritchie | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||||
Brenda Williams | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
||||||
Rebecca Mollison-White | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||||
Alyson Evans | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||||
Trevor Edwards | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||||
Peter Reginald Lewis | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||||
Rev Helen Elizabeth-Anne Gheorghiu Gould | Ymddiriedolwr | 12 September 2021 |
|
|
||||||
Stephanie Morgan | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||||
Christopher Davies | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||||
Anthony David Appleton | Ymddiriedolwr | 22 October 2020 |
|
|
||||||
Father Lee Taylor | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|
||||||
BARRY FRANCIS JULIAN EVANS | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|||||||
Nesta Owen Hughes | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|||||||
Matthew Corbett-Jones | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||||
Brian Richard Reed | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||||
Rev Philip John Carey | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|||||||
ELEANOR SUSAN DAVIES | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||||
CEINWEN MORRIS | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||||
JOHN BLAZE | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||||
MARTYN CHARLES WALSH | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||||
LORNA SHEILA MILLS | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||||
Rev DOROTHI MADOGWEN PARRY EVANS | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.