Hanes ariannol BIRMINGHAM YOUNG VOLUNTEERS ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 512568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (88 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.17k | £12.84k | £12.90k | £19.14k | £14.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.14k | £11.44k | £15.02k | £19.09k | £13.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £1.30k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.