ymddiriedolwyr EAST GRINSTEAD & DISTRICT LIONS CLUB (CIO)
Rhif yr elusen: 1179721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (80 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHARAN JACQUELINE BILLINGS | Cadeirydd | 29 August 2018 |
|
|
||||
Sean McDonnell | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Nicholas Gibson | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||
Brendan John Joyce | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
Anthony Peter Hardisty | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Ian David Forbes | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|||||
MICHAEL LESLIE BARTY | Ymddiriedolwr | 29 August 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.