ymddiriedolwyr STOKE CLIMSLAND PARISH HALL CIO
Rhif yr elusen: 1182193
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin James Howlett | Cadeirydd | 13 May 2019 |
|
|
||||
Brian Lupton | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
LYNDA CHRISTINE CRAWLEY | Ymddiriedolwr | 28 July 2023 |
|
|||||
Edith Bonita Jane Lightfoot | Ymddiriedolwr | 02 April 2021 |
|
|||||
Geoffrey Alan Giles | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Elizabeth louise Power | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.