ymddiriedolwyr 7th Warrington West Scout Group
Rhif yr elusen: 512601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Susan Degenhart | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Catherine Jane Wood | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Claire McManus | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Martin Paul McManus | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Timothy George Walker | Ymddiriedolwr | 14 April 2020 |
|
|
||||
Chris Degenhart | Ymddiriedolwr | 07 April 2020 |
|
|
||||
David Sherratt | Ymddiriedolwr | 11 March 2018 |
|
|
||||
David John Goodfellow | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|||||
VANESSA GOODFELLOW | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||
JULIE BLEASDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.