ymddiriedolwyr THE FIELD DAMES WOMEN'S INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1182138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDYTH ELIZABETH SIMPSON | Cadeirydd | 08 May 2017 |
|
|
||||
Kim Fludgate | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Karen Gretta Wisbey | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Lori Nan Charles | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
PENELOPE ANN WILKINSON | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
STAVROULLA PANAYI | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
SARA EVERARD-MOLES | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
Katherine TURNER | Ymddiriedolwr | 09 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.