Hanes ariannol EASTLEIGH MASJID AND ISLAMIC CENTRE
Rhif yr elusen: 1180877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/11/2019 | 28/11/2020 | 28/11/2021 | 28/11/2022 | 28/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.36k | £7.26k | £5.81k | £10.76k | £10.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.27k | £1.44k | £1.04k | £4.51k | £4.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.